(1995 a 1998)
No dia 25/03/1995, tomou posse como Bispo Diocesano de Itumbiara, renunciando ao cargo no dia 14/05/1998.
O Santo Padre aceitou o pedido de...
(1999 a 2014)
Nasceu em Famalicão, Portugal em 22/02/1943. Foi nomeado bispo em 24/02/1999 e Sagrado bispo em 01/05/1999, tomando posse em Itumbiara no dia...